Mitglieder der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktion |
Kreistag | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Jugendhilfeausschuss | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Jugendhilfeausschuss | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.05.2020 | | von 11.05.2020 |
Personalausschuss | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 10.03.2023 | | von 10.03.2023 |
Sozialausschuss | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 10.03.2023 | | von 10.03.2023 |
Personalausschuss und Kreisausschuss | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.06.2024 | | von 19.06.2024 |
Stellvertreter/in |
Ausschuss für Umwelt | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 |
Personalausschuss | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Energie und Landwirtschaft | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.05.2020 | | von 11.05.2020 |
Kreisausschuss | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.05.2020 | | von 11.05.2020 |
Personalausschuss | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.05.2020 | 10.03.2023 | von 11.05.2020 bis 10.03.2023 |
Sozialausschuss | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.10.2021 | 10.03.2023 | von 11.10.2021 bis 10.03.2023 |