Stellv. Landrat/Landrätin |
Umwelt- und Bauausschuss | SPD | SPD Stellv. Landrat/Landrätin | Stellv. Landrat/Landrätin | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |
Sozialausschuss | SPD | SPD Stellv. Landrat/Landrätin | Stellv. Landrat/Landrätin | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |
Stellvertreter/in |
Sozialausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.05.2020 | | von 11.05.2020 | |
Mitglieder der SPD Fraktion |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.05.2020 | 10.03.2023 | von 11.05.2020 bis 10.03.2023 | |
Stellvertreter/in |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.03.2023 | | von 10.03.2023 | |
Mitglieder der SPD Fraktion |
Personalausschuss und Kreisausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.06.2024 | | von 19.06.2024 | |
Stellv. Landrat/Landrätin |
Personalausschuss | SPD | SPD Stellv. Landrat/Landrätin | Stellv. Landrat/Landrätin | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |
Stellvertreter/in |
Personalausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.05.2020 | | von 11.05.2020 | |
Stellv. Landrat/Landrätin |
Kreistag | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |
Mitglieder der SPD Fraktion |
Kreistag | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 | |
Stellv. Landrat/Landrätin |
Kreisausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |
Mitglieder der SPD Fraktion |
Kreisausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Kreisausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.05.2020 | 15.05.2023 | von 11.05.2020 bis 15.05.2023 | |
Kreisausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.05.2024 | | von 14.05.2024 | |
Fraktionsvorsitzender (informativ) |
Fraktionsvorsitzende | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 | |
Stellv. Landrat/Landrätin |
Familienausschuss | SPD | SPD Stellv. Landrat/Landrätin | Stellv. Landrat/Landrätin | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |
Bauausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |
Stellvertreter/in |
Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Energie und Landwirtschaft | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 11.05.2020 | | von 11.05.2020 | |
Stellv. Landrat/Landrätin |
Ausschuss für Umwelt | SPD | SPD Stellv. Landrat/Landrätin | Stellv. Landrat/Landrätin | | 30.04.2014 | bis 30.04.2014 | |
Mitglieder der SPD Fraktion |
Ältestenrat | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.05.2020 | | von 11.05.2020 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |